1982年9月—1986年7月,在华北水利水电学院水利水电工程建筑专业学习
1986年8月—1990年2月,水利电力部成都勘测设计院施工处 助理工程师
1990年3月-1997年6月,二滩水电站,世界银行项目合同管理,索赔工程师
1997年7月-1999年8月,世界银行万家寨引黄入晋项目管理,工程师代表
1999年9月-2002年2月,二滩国际公司副总经理
2002年2月-2010年2月,二滩国际公司总经理
2010年2月-2019年2月,二滩国际公司董事长,中国电建集团成都勘测设计研究院 副院长
2019年2月-2020年2月,中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 党委副书记
2020年3月,中国电建德国TLT公司 总经理