l男,1958年生,1979-1983在华水动力系水动专业,原任明珠集团党委书记、董事长 2014年7月,三门峡黄河明珠(集团)有限公司总经理。2016年6月,中共三门峡黄河明珠(集团)有限公司委员会副书记。2016年8月至2019年4月,三门峡黄河明珠(集团)有限公司(黄河水利委员会三门峡水利枢纽管理局)董事长(局长),中共三门峡黄河明珠(集团)有限公司委员会书记。
2014年7月,三门峡黄河明珠(集团)有限公司总经理。
2016年6月,中共三门峡黄河明珠(集团)有限公司委员会副书记。
2016年8月至2019年4月,三门峡黄河明珠(集团)有限公司(黄河水利委员会三门峡水利枢纽管理局)董事长(局长),中共三门峡黄河明珠(集团)有限公司委员会书记。
上一篇:邰源临
下一篇:李峥